Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lauravej 25, 4. th., 2500 Valby (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Direktion: Kitti Ølgod Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-07 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Legale ejere: Kitti Ølgod Sørensen (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Navne: KØS Holding ApS (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Reelle ejere: Kitti Ølgod Sørensen (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Stiftere: Kitti Ølgod Sørensen (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-01-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Ny Klitmøller Røgeri ApS. (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-01-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lauravej 25, 4. th., 2500 Valby (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-01-07 tilføjes Direktion: Kitti Ølgod Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje og afhænde unoterede og noterede kapitalandele samt anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-07 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-01-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-01-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-01-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-01-07 tilføjes Legale ejere: Kitti Ølgod Sørensen (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-01-07 tilføjes Navne: KØS Holding ApS (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-01-07 tilføjes Reelle ejere: Kitti Ølgod Sørensen (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-01-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-01-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-01-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-01-07 tilføjes Stiftere: Kitti Ølgod Sørensen (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-01-07 tilføjes Vedtægter: 2022-01-07 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-07)