Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Sebastian Peña Thranow(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Andrew George Lyford(virk.: 2) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ricky Vejzovic(virk.: 7) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ricky Vejzovic | 01.09.2010 | Istedgade 27, 1650 København V |
Andrew George Lyford | 29.08.2023 | Skt. Peders Stræde 28B, 1453 København K |
Sebastian Peña Thranow | 11.01.2024 | Istedgade 27, 1650 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (20) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
A/B FREDENSGADE 15-15A | 20063130 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
ANPARTSSELSKABET AF 1/7-1984 | 17660306 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ditte Marie Walter Tygesen | 44125870 | Aktiv | Kunstnerisk skaben (900300) |
EJENDOMSKONTORET V/V DAN-JENSEN | 20531819 | Aktiv | Anden udlejning af boliger (682030) |
Ejendomskontoret | 38750984 | Aktiv | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
Ejendomsselskabet Nørre Kvarter ApS | 39098814 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
FORLAGET COBOLT A/S | 31468426 | NORMAL | Udgivelse af bøger (581100) |
Flow Copenhagen | 37418781 | Aktiv | Undervisning inden for sport og fritid (855100) |
Gaia Cocktails ApS | 42950254 | NORMAL | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
IMMOTECH ApS | 14762140 | NORMAL | Bogføring og revision: skatterådgivning (692000) |
K.B.T. ANPARTSSELSKAB | 46060318 | NORMAL | Hoteller (551010) |
Keystone v/Signe Krogh | 26394872 | Aktiv | Produktion af film og videofilm (591110) |
OLAF LAMBAA A/S | 33478712 | NORMAL | Anden udgivervirksomhed (581900) |
Once Upon A Studio | 39054760 | Aktiv | Indretningsarkitekter og rumdesign (741030) |
Palle Steen Christensen | 26338581 | Aktiv | Selvstændigt udøvende scenekunstnere (900120) |
R. AGENCY ApS | 36421169 | NORMAL | Engroshandel med beklædning (464210) |
RIOTS OF 12 HOLDING ApS | 33782721 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
STUDIO ZIER ApS | 35378332 | NORMAL | Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst (900200) |
hornbæk design & interiør | 38819461 | Aktiv | Fremstilling af andre møbler (310900) |
tegnestuen Scenograferne | 36289449 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Gaia Cocktails ApS. |
Sidst opdateret den 05.01.2022 og angivet som gældende fra 04.01.2022 (1006 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
GAIA Akademi | 34776660 |
Gaia ApS | 35677275 |
Gaia Armyrantis Trampedach | 38483064 |
GAIA BALOSSI HOLDING APS | 41783311 |
Gaia Cocktails ApS | 42950254 |
Gaiacon | 27191142 |
Gaia Consult v/Marie Grønbæk | 30656903 |
Gaia Consult v/Michael Pedersen | 25875303 |
Gaia Craft ApS | 42267961 |
Gaiactica | 37129674 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Peña Thranow(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Andrew George Lyford(virk.: 2) Dir., Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricky Vejzovic(virk.: 7) Dir. | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 77 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | 15 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Sebastian Peña Thranow(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 0 | 2 | 2 | 3 |
Andrew George Lyford(virk.: 2) Dir., Reelle ejere | 0 | 2 | 0 | 3 |
Ricky Vejzovic(virk.: 7) Dir. | 0 | 6 | 0 | 8 |
Sum | 0 | 10 | 2 | 14 |
Pct. | 0 % | 38 % | 8 % | 54 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |