Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Morten Trolle Enevoldsen | 28.12.2021 | |
Rasmus Eriksen Butler | 28.12.2021 | |
Simon Riskjær Mogensen | 28.12.2021 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Rasmus Eriksen Butler | 15.02.2023 | 28.06.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Simon Riskjær Mogensen | 01.01.2022 | 15.02.2023 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Morten Trolle Enevoldsen | 01.01.2022 | 14.02.2023 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Rasmus Eriksen Butler | 01.01.2022 | 14.02.2023 | 33,33-49,99% | 33,33 % |