Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Kapital | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-08 tilføjes Bestyrelse: Eske Hansen (formand) (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-08 fjernes Bestyrelse: Anne Rømer (formand) (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2023-12-18 tilføjes Direktion: Thomas Krabbe Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-18 fjernes Direktion: Michael Horst Beckmann (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.400.000,00 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-17 tilføjes Vedtægter: 2022-10-17 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-01-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Telegade 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Bestyrelse: Anne Rømer (formand) (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2022-01-03 tilføjes Direktion: Michael Horst Beckmann (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2022-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive en portefølje af togmateriel med henblik på at udleje materiellet til jernbaneoperatører, der driver jernbanevirksomhed i Danmark. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-03 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-01-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-01-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Kontaktoplysninger: Nemid@dsb.dk (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Legale ejere: DSB (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Navne: Selskabet af 03.01.2022 EB A/S (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Stiftere: DSB (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Vedtægter: 2022-01-03 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-04)