Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Legale ejere | Kapital | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strøget 38, 7430 Ikast (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: E Christensens Vej 49, 7430 Ikast (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 tilføjes Kontaktoplysninger: info@sindico.dk (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-07-11 tilføjes Direktion: Mikkel Hasling Kodbøl Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-11 fjernes Direktion: Peter Jørgen Kodbøl Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2022-12-31 tilføjes Legale ejere: Sindico Wholesale Group A/S (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: Sindico Group A/S (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2022-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-27 tilføjes Vedtægter: 2022-12-27 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-05-17 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Hasling Kodbøl Jørgensen, Nicolai Nørskov (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-05-17 fjernes Reelle ejere: Jens Nørskov, Peter Jørgen Kodbøl Jørgensen (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-01-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: E Christensens Vej 49, 7430 Ikast (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2021-12-23 tilføjes Direktion: Peter Jørgen Kodbøl Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2021-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udbyde outsourcing af lagerfunktioner og handel med fragt samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-23 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-23 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-12-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-23 tilføjes Legale ejere: Sindico Group A/S (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2021-12-23 tilføjes Navne: Sindico Logistic ApS (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-23 tilføjes Reelle ejere: Jens Nørskov, Peter Jørgen Kodbøl Jørgensen (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2021-12-23 tilføjes Stiftere: Sindico Group A/S (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-23 tilføjes Vedtægter: 2021-12-23 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-04)