Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Legale ejere: Dan Mahyar Dahl Rahimian (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 fjernes Legale ejere: Stine Callesen Dahl Rahimian (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Reelle ejere: Dan Mahyar Dahl Rahimian (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 fjernes Reelle ejere: Stine Callesen Dahl Rahimian (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: LITTLE AARHOUSE APS. (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Venusvej 8, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Direktion: Stine Callesen Dahl Rahimian (direktør) (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder eje kapitalandele i andre virksomheder, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-04 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Legale ejere: Stine Callesen Dahl Rahimian (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-01-04 tilføjes Navne: LITTLE ARMY NATION APS (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Reelle ejere: Stine Callesen Dahl Rahimian (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-01-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Stiftere: Stine Callesen Dahl Rahimian (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Vedtægter: 2022-01-04 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-04)