Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Provstlund Skovvej 40, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Direktion: Jesper Reinholt Düring (direktør) (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt andre dertil knyttede investeringer samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-03 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Legale ejere: Jesper Reinholt Düring (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Navne: IV Düring ApS (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Reelle ejere: Jesper Reinholt Düring (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Stiftere: Jesper Reinholt Düring (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Vedtægter: 2022-01-03 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-04)