Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-06-01 tilføjes Direktion: Peter Køppen Mieritz (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-06-01 fjernes Direktion: Diana Grace Hardington (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svend Poulsensvej 39, 4750 Lundby (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nykøbingvej 1, st. th., 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-01-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nykøbingvej 1, st. th., 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-12-31 tilføjes Direktion: Diana Grace Hardington (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2021-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-31 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-31 tilføjes Legale ejere: PKM holdingselskab ApS (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-31 tilføjes Navne: T&P Boligbyg ApS (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-31 tilføjes Reelle ejere: Peter Køppen Mieritz (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-31 tilføjes Stiftere: PKM holdingselskab ApS (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-31 tilføjes Vedtægter: 2021-12-31 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-04)