Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Revisor | Revision fravalgt | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Navne | Formål | Legale ejere | Tegningsregel | ||||
Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 tilføjes Direktion: Markus Lingohr (direktør) (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-14 fjernes Direktion: Tim Merklein (direktør) (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-20 tilføjes Vedtægter: 2023-12-20 (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-10-05 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 fjernes Revisor: Rödl & Partner Danmark, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-05 tilføjes Revisor: Rödl & Partner Danmark, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-01-19 tilføjes Direktion: Ole de Fønss Gandrup Møller Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-04-08 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 70, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 180.000,00 (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2022-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2022-04-01 tilføjes Vedtægter: 2022-04-01 (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2022-02-28 tilføjes Navne: Rhenus Logistics Denmark ApS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-27 fjernes Navne: Rhenus Air & Ocean Denmark ApS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-25 tilføjes Navne: Rhenus Air & Ocean Denmark ApS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-24 fjernes Navne: KR 1973 ApS (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-02-28 tilføjes Vedtægter: 2022-02-28 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-02-25 tilføjes Vedtægter: 2022-02-25 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-25 tilføjes Direktion: Tim Merklein (direktør) (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2022-02-25 fjernes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er levering af ydelser inden for logistiksektoren samt kontraktbemanding og enhver aktivitet, der er naturligt forbundet hermed. Selskabet kan også erhverve kapitalandele eller ejerandele i andre selskaber med samme eller lignende virksomhed, enten indenlandsk eller på udenlandske markeder og i enhver tilladt juridisk form og stifte eller erhverve sådanne selskaber. Selskabet kan etablere datterselskaber. (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-02-25 tilføjes Legale ejere: Rhenus Beteiligungen International GmbH (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-02-25 fjernes Legale ejere: KR 332 ApS (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-01-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-01-01 tilføjes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: KR 332 ApS (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-01-01 tilføjes Navne: KR 1973 ApS (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2022-01-01 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-01-01 tilføjes Vedtægter: 2022-01-01 (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-03)