Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Direktion | Tegningsregel | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-12 tilføjes Navne: Justus ApS (offentliggjort 2023-11-12)
Den 2023-11-11 fjernes Navne: Broen Web3 ApS (offentliggjort 2023-11-12)
Den 2023-11-12 tilføjes Vedtægter: 2023-11-12 (offentliggjort 2023-11-12)
Den 2023-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 4, 5., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Helnæs Byvej 38, 5631 Ebberup (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-08 tilføjes Hjemmeside: https://www.broen.io/ (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-01-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-27 tilføjes Direktion: Thomas Stuart Lyager Hanscomb (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-27)
Den 2022-02-26 fjernes Direktion: Thomas Stuart Lyager Hanscomb (direktør) (offentliggjort 2022-02-27)
Den 2022-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Thomas Stuart Lyager Hanscomb (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-02-25 tilføjes Vedtægter: 2022-02-25 (offentliggjort 2023-11-12)
Den 2022-01-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helnæs Byvej 38, 5631 Ebberup (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2021-12-31 tilføjes Direktion: Thomas Stuart Lyager Hanscomb (direktør) (offentliggjort 2022-02-27)
Den 2021-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-31 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-31 tilføjes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.200,00 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-31 tilføjes Legale ejere: Emil Rønne Bjørn, Ivan Grant Petrus, Thomas Stuart Lyager Hanscomb (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-31 tilføjes Navne: Broen Web3 ApS (offentliggjort 2023-11-12)
Den 2021-12-31 tilføjes Reelle ejere: Emil Rønne Bjørn, Ivan Grant Petrus, Thomas Stuart Lyager Hanscomb (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-31 tilføjes Stiftere: Thomas Stuart Lyager Hanscomb, Ivan Grant Petrus, Emil Rønne Bjørn (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2021-12-31 tilføjes Vedtægter: 2021-12-31 (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2021-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-03)