Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillegrund 75, 2300 København S (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Attemosevej 20, 2840 Holte (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Attemosevej 20, 2840 Holte (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2021-12-28 tilføjes Bestyrelse: Mette Rørsted (formand) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-28 tilføjes Direktion: Lars Marcher (direktør) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-28 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-28 tilføjes Legale ejere: Sally Marcher-Rørsted, Jonatan Märcher-Rørsted, Emil Märcher-Rørsted, Mette Rørsted, Lars Marcher (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-28 tilføjes Navne: LM5Plus Invest ApS (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-28 tilføjes Reelle ejere: Sally Marcher-Rørsted, Jonatan Märcher-Rørsted, Emil Märcher-Rørsted, Mette Rørsted, Lars Marcher (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-28 tilføjes Stiftere: Mette Rørsted, Lars Marcher (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-28 tilføjes Vedtægter: 2021-12-28 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-03)