Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-17 tilføjes Navne: Plejex ApS (offentliggjort 2022-09-17)
Den 2022-09-16 fjernes Navne: Dag Rengøring ApS (offentliggjort 2022-09-17)
Den 2022-09-17 tilføjes Vedtægter: 2022-09-17 (offentliggjort 2022-09-17)
Den 2021-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranebakken 14, 2635 Ishøj (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Direktion: Aynur Kücükkartal (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rengøringsvirksomhed samt formidling af vikarer. (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-30 (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Legale ejere: Aynur Kücükkartal (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Navne: Dag Rengøring ApS (offentliggjort 2022-09-17)
Den 2021-12-30 tilføjes Reelle ejere: Aynur Kücükkartal (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Stiftere: Aynur Kücükkartal (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Vedtægter: 2021-12-30 (offentliggjort 2022-09-17)
Den 2021-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-30)