Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-09-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 fjernes Bestyrelse: Nicolaj Sandt Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 fjernes Direktion: Nicolaj Sandt Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 fjernes Revisor: NÆRREVISION A/S (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-01-31 fjernes Direktion: Morten Kjær Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-09 tilføjes Direktion: Nicolaj Sandt Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2022-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.002,00 (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-13 tilføjes Vedtægter: 2022-10-13 (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-08-01 tilføjes Legale ejere: NSN Constructions ApS, NOCAB DOGVILLE HOLDING ApS, MKA AUDERØD HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-08-01 fjernes Legale ejere: NBSC HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-08-01 tilføjes Reelle ejere: Nicolaj Sandt Nielsen, Morten Kjær Andersen, Thomas Weiss (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-08-01 fjernes Reelle ejere: Ken Svend Olsen (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-08-01 fjernes Bestyrelse: Ken Svend Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-07-31 fjernes Legale ejere: NSN Constructions ApS, NOCAB DOGVILLE HOLDING ApS, MKA AUDERØD HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-07-31 fjernes Reelle ejere: Nicolaj Sandt Nielsen, Morten Kjær Andersen, Thomas Weiss (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2021-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriskellet 8, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Bestyrelse: Ken Svend Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2021-12-30 tilføjes Direktion: Morten Kjær Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-30 (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2021-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2021-12-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Legale ejere: NSN Constructions ApS, NOCAB DOGVILLE HOLDING ApS, MKA AUDERØD HOLDING ApS, NBSC HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2021-12-30 tilføjes Navne: Komplexx Construction ApS (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Reelle ejere: Nicolaj Sandt Nielsen, Morten Kjær Andersen, Thomas Weiss, Ken Svend Olsen (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2021-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Revisor: NÆRREVISION A/S (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2021-12-30 tilføjes Stiftere: NSN Constructions ApS, NOCAB DOGVILLE HOLDING ApS, NBSC HOLDING ApS, MKA AUDERØD HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2021-12-30 tilføjes Vedtægter: 2021-12-30 (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2021-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)