Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Kapital | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-04 tilføjes Direktion: Bilge Øzbek (direktør) (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-01-04 fjernes Direktion: Kemal Söyler (direktør) (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2023-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.001,00 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-10-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-10-24 tilføjes Vedtægter: 2023-10-24 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerbækvej 13, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-23 tilføjes Direktion: Kemal Söyler (direktør) (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2021-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-23 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-23 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-23 tilføjes Kontaktoplysninger: hagi10_77@hotmail.com (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-23 tilføjes Legale ejere: Kemal Söyler (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-23 tilføjes Navne: Soyler ApS (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-23 tilføjes Reelle ejere: Kemal Söyler (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-23 tilføjes Stiftere: Kemal Söyler (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-23 tilføjes Vedtægter: 2021-12-23 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-29)