Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsøvej 7, 8831 Løgstrup (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-01-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HV Entreprenør ApS. (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2023-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brunbankevej 8, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2021-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brunbankevej 8, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2021-12-15 tilføjes Direktion: Esben Bundgaard Haubro (direktør) (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje driftsvirksomheder (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-15 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-15 tilføjes Kontaktoplysninger: esbenhaubro@hotmail.com (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-15 tilføjes Legale ejere: Esben Bundgaard Haubro (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-15 tilføjes Navne: Esben Haubro Holding ApS (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-15 tilføjes Reelle ejere: Esben Bundgaard Haubro (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-15 tilføjes Stiftere: Esben Bundgaard Haubro (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-15 tilføjes Vedtægter: 2021-12-15 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-28)