Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Virksomhedsstatus | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-09-27 Statstidende Dekret
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Thomas Jarvis (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, st. th., 1267 København K (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, st. th., 1267 København K (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, st. th., 1267 København K (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 2., 1267 København K (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 2., 1267 København K (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Allé 44, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2021-12-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Allé 44, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2021-12-14 tilføjes Direktion: Thomas Jarvis (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2021-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvide sit tilbud til det nordiske marked med tjenester, der dækker social media management, copywriting, kreativ produktion og betalte medier. Selskabet søger at forbinde brands med deres digitale publikum, øge deres engagement og producere prisvindende sociale kampagner i den digitale marketingindustri. (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-14 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 tilføjes Legale ejere: Thomas Jarvis (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 tilføjes Navne: Wilderness Agency ApS (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 tilføjes Reelle ejere: Thomas Jarvis (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 tilføjes Stiftere: Thomas Jarvis (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2021-12-14 tilføjes Vedtægter: 2021-12-14 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)