Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Regnskabs år | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-17 tilføjes Vedtægter: 2022-06-17 (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2021-12-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BILHUSET LIND ApS. (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvæslundvej 13, 7400 Herning (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Direktion: Stephan Bro Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i virksomheder, herunder anparter og derved beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2021-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-23 (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2021-12-23 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Legale ejere: Stephan Bro Hansen (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Navne: S. Bro Holding ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Reelle ejere: Stephan Bro Hansen (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2021-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2021-12-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Stiftere: Stephan Bro Hansen (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Vedtægter: 2021-12-23 (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2021-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-23)