Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | xbrl | ||||
Navne | Vedtægter | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amtsvejen 6, 8981 Spentrup (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenstenvej 48, 8870 Langå (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 tilføjes Hjemmeside: www.steinhart.dk (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 tilføjes Kontaktoplysninger: andreas@steinhart.dk (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-18 tilføjes Navne: Steinhart ApS (offentliggjort 2022-09-18)
Den 2022-09-17 fjernes Navne: Steinhart El & Montage ApS (offentliggjort 2022-09-18)
Den 2022-09-18 tilføjes Vedtægter: 2022-09-18 (offentliggjort 2022-09-18)
Den 2021-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenstenvej 48, 8870 Langå (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2021-12-23 tilføjes Direktion: Andreas Elken Steinhart (direktør) (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som elektriker, og hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-23 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Legale ejere: Andreas Elken Steinhart (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Navne: Steinhart El & Montage ApS (offentliggjort 2022-09-18)
Den 2021-12-23 tilføjes Reelle ejere: Andreas Elken Steinhart (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Stiftere: Andreas Elken Steinhart (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Vedtægter: 2021-12-23 (offentliggjort 2022-09-18)
Den 2021-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-23)