Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-05 Statstidende Dekret
Den 2024-05-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-04 fjernes Direktion: Jeanett Densted Marable (direktør) (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-13 tilføjes Direktion: Jeanett Densted Marable (direktør) (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2022-11-22 fjernes Direktion: Marc Marable (direktør) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2021-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mogens Alle 84, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-14 tilføjes Direktion: Marc Marable (direktør) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2021-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-14 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-14 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-14 tilføjes Legale ejere: Marable ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-14 tilføjes Navne: Constructure ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-14 tilføjes Reelle ejere: Marc Marable (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-14 tilføjes Stiftere: Marable ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2021-12-14 tilføjes Vedtægter: 2021-12-14 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-18)