Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordvænget 5, 9310 Vodskov (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-14 fjernes Direktion: Jan Bostrup (direktør) (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-21 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-14 fjernes Legale ejere: Jan Bostrup (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-14 fjernes Navne: Bostrup Holding ApS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-14 fjernes Reelle ejere: Jan Bostrup (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-14 fjernes Stiftere: Jan Bostrup (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2022-01-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Proff-Tech ApS. (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvænget 5, 9310 Vodskov (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-12-21 tilføjes Direktion: Jan Bostrup (direktør) (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-21 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-12-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-12-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-12-21 tilføjes Legale ejere: Jan Bostrup (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-12-21 tilføjes Navne: Bostrup Holding ApS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-12-21 tilføjes Reelle ejere: Jan Bostrup (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-12-21 tilføjes Stiftere: Jan Bostrup (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-12-21 tilføjes Vedtægter: 2021-12-21 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-14)