Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnevej 43, 3730 Nexø (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-15 tilføjes Direktion: Linda Thomsen (direktør) (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at yde serviceydelser indenfor turistbranchen, herunder rengøring af ferieboliger og andre kombinerede serviceydelser. (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-15 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-15 tilføjes Hjemmeside: www.rslbornholm.dk (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-15 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-15 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@rslbornholm.dk (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-15 tilføjes Legale ejere: Robert Hansen, Steven Jones, Linda Thomsen (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-15 tilføjes Navne: RSL Bornholm ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-15 tilføjes Reelle ejere: Robert Hansen, Steven Jones, Linda Thomsen (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-15 tilføjes Stiftere: Steven Jones, Robert Hansen, Linda Thomsen (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-15 tilføjes Vedtægter: 2021-12-15 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-23)