Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Binavne | Bibranche | Hovedbranche | Navne | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-18 Statstidende Dekret
Den 2023-10-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Seif Alekaidi (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-04-11 tilføjes Binavne: MS Byggeservice ApS (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-04-10 fjernes Binavne: MS Autoophug ApS (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-04-10 tilføjes Bibranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-04-09 fjernes Bibranche: Engroshandel med affaldsprodukter (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-04-10 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med affaldsprodukter (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-04-09 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-04-10 tilføjes Navne: MS Autoophug ApS (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-04-09 fjernes Navne: MS Byggeservice ApS (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-04-10 tilføjes Vedtægter: 2023-04-10 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 70, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 70, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-02-27 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@msbyggeservice.dk (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 70, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-12-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med affaldsprodukter (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-12-01 tilføjes Binavne: MS Autoophug ApS, MS Foodtruck Aps, MS Bilpleje ApS, MS Auto-Værksted ApS (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed inden for handel, service, reparation og byggeri samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Emdrupvej 29, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-30 fjernes Binavne: Snyla ApS, MS Sanitet ApS, MS Ejendoms-service ApS (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-15 tilføjes Vedtægter: 2022-11-15 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emdrupvej 29, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 79, 2630 Taastrup (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-09-09 tilføjes Binavne: Snyla ApS, MS Sanitet ApS, MS Ejendoms-service ApS (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-09-08 fjernes Binavne: Turan Kebab ApS (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-09 tilføjes Direktion: Seif Alekaidi (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-09-09 fjernes Direktion: Turan Demir (direktør) (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-09 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-09-08 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-09-09 tilføjes Legale ejere: Seif Alekaidi (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-09-09 fjernes Legale ejere: Turan Demir (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-09-09 tilføjes Navne: MS Byggeservice ApS (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-09-08 fjernes Navne: Queens Kebab ApS (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-09 tilføjes Reelle ejere: Seif Alekaidi (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-09-09 fjernes Reelle ejere: Turan Demir (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-09-09 tilføjes Vedtægter: 2022-09-09 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2021-12-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 79, 2630 Taastrup (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2021-12-21 tilføjes Binavne: Turan Kebab ApS (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2021-12-21 tilføjes Direktion: Turan Demir (direktør) (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2021-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed inden for handel og service, samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2021-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-21 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 tilføjes Legale ejere: Turan Demir (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2021-12-21 tilføjes Navne: Queens Kebab ApS (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2021-12-21 tilføjes Reelle ejere: Turan Demir (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2021-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 tilføjes Stiftere: Turan Demir (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-12-21 tilføjes Vedtægter: 2021-12-21 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2021-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)