Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Legale ejere | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-11-20 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-11-16 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.001,00 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-16 tilføjes Direktion: Camila Vicenci Witt (direktør) (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-16 tilføjes Legale ejere: Camila Vicenci Witt, Thomas Vicenci Witt (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-15 fjernes Legale ejere: Camila Vicenci Witt, Thomas Vicenci Witt (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-16 tilføjes Vedtægter: 2023-11-16 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-09-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-17 fjernes Direktion: Camila Vicenci Witt (direktør) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2022-02-03 tilføjes Kontaktoplysninger: vicenci.witt@gmail.com (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingemannsvej 2, 2. th., 1964 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Direktion: Camila Vicenci Witt (direktør) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2021-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for kapitalandele i andre selskaber og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-22 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2021-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2021-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Legale ejere: Camila Vicenci Witt, Thomas Vicenci Witt (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2021-12-22 tilføjes Navne: Vicenci Witt ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Reelle ejere: Camila Vicenci Witt, Thomas Vicenci Witt (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2021-12-22 tilføjes Stiftere: Camila Vicenci Witt (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2021-12-22 tilføjes Vedtægter: 2021-12-22 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2021-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-17)