Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Skindergade 38, 1159 København K (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2021-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Familieselskabet BWH ApS. (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-12-23 tilføjes Legale ejere: Frede Andie Bohn-Willeberg (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-12-23 fjernes Legale ejere: Claes Bohn-Willeberg (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-12-22 tilføjes Legale ejere: Claes Bohn-Willeberg (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-12-23 tilføjes Reelle ejere: Frede Andie Bohn-Willeberg (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-12-23 fjernes Reelle ejere: Claes Bohn-Willeberg (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-12-22 tilføjes Reelle ejere: Claes Bohn-Willeberg (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skindergade 38, 1159 København K (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2021-12-22 tilføjes Direktion: Claes Bohn-Willeberg (direktør) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-22 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Navne: FB-W Holding ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Stiftere: Claes Bohn-Willeberg (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Vedtægter: 2021-12-22 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-22)