Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Zederkof(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Helle Laursen(virk.: 2) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 50,00 % |
Signe Forsberg Zederkof(virk.: 1) Stiftere, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mads Forsberg Zederkof(virk.: 1) Stiftere, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 16,67 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Helle Laursen | 04.10.2024 | |
Lars Zederkof | 01.09.2014 | Udsigten 1, 8722 Hedensted |
Mads Forsberg Zederkof | 22.12.2021 | Fiskergade 88, 8000 Aarhus C |
Signe Forsberg Zederkof | 22.12.2021 | Sylows Alle 13, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
HEMALASI ApS | 42924016 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
HEMALASI ApS. |
Sidst opdateret den 22.12.2021 og angivet som gældende fra 21.12.2021 (1018 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
HEMAhouses I/S | 42371599 |
Hema I/S | 36147520 |
HEMA INVEST ApS | 30070526 |
Hemajona ApS | 32468861 |
HEMAJØ HANDEL ApS | 22033611 |
Hemallart | 13331200 |
HEMAMI ApS | 36402342 |
Hema Mors ApS | 39471930 |
HE MANAGEMENT A/S | 66362116 |
HEMA NICO ApS | 26557224 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Zederkof(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helle Laursen(virk.: 2) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Signe Forsberg Zederkof(virk.: 1) Stiftere, Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mads Forsberg Zederkof(virk.: 1) Stiftere, Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 83 % | 0 % | 0 % | 17 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Zederkof(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 1 | 0 | 3 |
Helle Laursen(virk.: 2) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 1 |
Signe Forsberg Zederkof(virk.: 1) Stiftere, Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mads Forsberg Zederkof(virk.: 1) Stiftere, Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 2 | 1 | 0 | 6 |
Pct. | 22 % | 11 % | 0 % | 67 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |