Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Storgaard | 22.02.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Hoffmann | 20.12.2021 | 22.02.2024 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Aarestrup | 09.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Storgaard | 09.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Modvig | 09.06.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Henkel | 09.06.2022 | 31.10.2023 | bestyrelsesmedlem |