Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i mindre virksomheder og anden virksomhed, som efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-10 tilføjes Vedtægter: 2022-03-10 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2021-12-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 16, 1255 København K (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 tilføjes Direktion: Per Asmund Christensen (direktør) (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed og køb, salg og udlejning af fast ejendom samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2021-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-20 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 tilføjes Legale ejere: M/S2 HOLDING ApS, Tore Asmund Christensen, Kaare Asmund Christensen (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 tilføjes Navne: MS2 Venture ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 tilføjes Reelle ejere: Per Asmund Christensen (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 tilføjes Stiftere: Tore Asmund Christensen, M/S2 HOLDING ApS, Kaare Asmund Christensen (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 tilføjes Vedtægter: 2021-12-20 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2021-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-21)