Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Råhøjtoften 20, 8260 Viby J (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Bestyrelse: Vibeke Elisabeth Andersen (formand) (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Direktion: Henry Høeg Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-15 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Legale ejere: Henry Høeg Andersen (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Navne: Familien Høeg P/S (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Reelle ejere: Henry Høeg Andersen, Henry Høeg Andersen (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Stiftere: Vibeke Elisabeth Andersen (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-01-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Octo II ApS. (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Octo II ApS. (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-29 tilføjes Legale ejere: Henry Høeg Andersen (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-03-29 fjernes Legale ejere: Frederik Høeg Andersen (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-28 fjernes Legale ejere: Henry Høeg Andersen (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-27 tilføjes Legale ejere: Henry Høeg Andersen (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-27 fjernes Legale ejere: Nikolaj Høeg Andersen (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-26 fjernes Legale ejere: Henry Høeg Andersen (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-29 tilføjes Reelle ejere: Henry Høeg Andersen (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-03-29 fjernes Reelle ejere: Frederik Høeg Andersen (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-28 fjernes Reelle ejere: Henry Høeg Andersen (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-27 tilføjes Reelle ejere: Henry Høeg Andersen (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-27 fjernes Reelle ejere: Nikolaj Høeg Andersen (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-26 fjernes Reelle ejere: Henry Høeg Andersen (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-25 tilføjes Legale ejere: Henry Høeg Andersen, Nikolaj Høeg Andersen, Frederik Høeg Andersen (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2021-12-24 fjernes Legale ejere: Henry Høeg Andersen (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-15 tilføjes Legale ejere: Henry Høeg Andersen (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-25 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Høeg Andersen, Frederik Høeg Andersen (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2021-12-15 tilføjes Reelle ejere: Henry Høeg Andersen, Henry Høeg Andersen (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-12-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Råhøjtoften 20, 8260 Viby J (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Bestyrelse: Vibeke Elisabeth Andersen (formand) (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Direktion: Henry Høeg Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-15 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Navne: Familien Høeg P/S (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Stiftere: Vibeke Elisabeth Andersen (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Vedtægter: 2021-12-15 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-15)