Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2022-01-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Østre Skole ApS. (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allégade 7, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 52, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: sine.aa@gmail.com (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 52, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2021-12-21 tilføjes Direktion: Sine Giverholt Åkerman (direktør) (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandel i andre virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-21 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Legale ejere: Sine Giverholt Åkerman, FIELLAU HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2021-12-21 tilføjes Navne: Fiellau-Åkerman Holding ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Reelle ejere: Sine Giverholt Åkerman, Jakob Fiellau-Nikolajsen (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Stiftere: Sine Giverholt Åkerman, FIELLAU HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Vedtægter: 2021-12-21 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-21)