Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frode Jakobsens Plads 4, 5., 2720 Vanløse (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Frode Jakobsens Plads 4, 2., 2720 Vanløse (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-01-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frode Jakobsens Plads 4, 2., 2720 Vanløse (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2021-12-17 tilføjes Direktion: Flemming Holberg Fenger (direktør) (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som investerings- og holdingselskab og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-17 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-17 tilføjes Legale ejere: Flemming Holberg Fenger (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-17 tilføjes Navne: Flemming Holberg Fenger Invest ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-17 tilføjes Reelle ejere: Flemming Holberg Fenger (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-17 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-17 tilføjes Vedtægter: 2021-12-17 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-21)