Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyrnberggade 29, 2300 København S (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 tilføjes Direktion: Palle Nørmark (direktør) (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investeringer og anden virksomhed i forbindelse hermed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 tilføjes Legale ejere: Palle Nørmark (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 tilføjes Navne: Large and Safe Holding ApS (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 tilføjes Reelle ejere: Palle Nørmark (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 tilføjes Stiftere: Palle Nørmark (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 tilføjes Vedtægter: 2021-12-13 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-20)