Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-07-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-05 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2024-02-13 (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-02-13 tilføjes Direktion: Umar Sohail Akbar (direktør) (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-01-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2023-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2023-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-08-09 fjernes Direktion: Amélie Ingrid Wadi (direktør) (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 15, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-12-17 tilføjes Direktion: Amélie Ingrid Wadi (direktør) (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2021-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive café og restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermed. (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-17 (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-12-17 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-12-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-12-17 tilføjes Legale ejere: Frede og Vester's Holding ApS (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-12-17 tilføjes Navne: Frede og Vester's ApS (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-12-17 tilføjes Reelle ejere: Amélie Ingrid Wadi (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-12-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-12-17 tilføjes Stiftere: Frede og Vester's Holding ApS (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-12-17 tilføjes Vedtægter: 2021-12-17 (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-13)