Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Dekret | Direktion | xbrl | ||||
Kontaktoplysninger | Virksomhedsstatus | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Banegårdsgade 48, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Bølling Tværvej 5, 6040 Egtved (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-13 Statstidende Dekret
Den 2023-03-28 tilføjes Direktion: Louise Schneider Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-28 fjernes Direktion: Susanni Egebech Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-02-17 tilføjes Direktion: Susanni Egebech Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-02-17 fjernes Direktion: Dan Mejsner Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-01-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-16 tilføjes Direktion: Dan Mejsner Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2022-11-16 fjernes Direktion: Louise Schneider Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bølling Tværvej 5, 6040 Egtved (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmen 11, st., 7100 Vejle (offentliggjort 2022-07-16)
Den 2021-12-20 tilføjes Direktion: Louise Schneider Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2021-12-20 tilføjes Kontaktoplysninger: lschneidernielsen@gmail.com (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmen 11, st., 7100 Vejle (offentliggjort 2022-07-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at drive en virksomhed med produktion og salg af bageri- og konditoriprodukter. (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-20 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af friske bageriprodukter (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Navne: LSN ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Reelle ejere: Louise Schneider Nielsen (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Stiftere: Louise Schneider Nielsen (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Louise Schneider Nielsen (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Vedtægter: 2021-12-15 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-17)