Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Reelle ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 19, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-15 fjernes Bestyrelse: Frank Gülnar Jensen (formand) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-15 fjernes Direktion: Amrit Peter Kalsi (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-17 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-15 fjernes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-15 fjernes Kontaktoplysninger: asc@clipper-group.com (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-15 fjernes Legale ejere: Nissen Kaiun Co., Ltd., Mitsui & Co., Ltd., Navi Merchants A/S, Clipper Bulk Shipping Ltd. (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-15 fjernes Navne: Lignum Maritime A/S (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-15 fjernes Stiftere: STONEGATE INVEST A/S (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-01 tilføjes Legale ejere: Clipper Bulk Shipping Ltd. (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-12-01 fjernes Legale ejere: STONEGATE INVEST A/S (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-01 fjernes Reelle ejere: Torben Gülnar Jensen (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-08-24 tilføjes Bestyrelse: Shigenobu Matsuzawa (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-08-24 fjernes Bestyrelse: Shohei Fujimoto (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-06-14 tilføjes Bestyrelse: Shohei Fujimoto (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-06-14 fjernes Bestyrelse: Takuya Kondo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-02-25 tilføjes Vedtægter: 2022-02-25 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-02-08 tilføjes Bestyrelse: Takuya Kondo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-08 fjernes Bestyrelse: Amrit Peter Kalsi (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-08 tilføjes Legale ejere: STONEGATE INVEST A/S, Nissen Kaiun Co., Ltd., Mitsui & Co., Ltd., Navi Merchants A/S (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-02-07 fjernes Legale ejere: STONEGATE INVEST A/S (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-08 tilføjes Reelle ejere: Torben Gülnar Jensen (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-02-07 fjernes Reelle ejere: Torben Gülnar Jensen (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 19, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2021-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 19, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 19, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-17 tilføjes Bestyrelse: Amrit Peter Kalsi (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-12-17 tilføjes Direktion: Amrit Peter Kalsi (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2021-12-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er international skibsfart, handel, transport inklusive andre aktiviteter der er forbundet hermed i henhold til bestyrelsens vurdering. (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2021-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2021-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-17 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2021-12-17 tilføjes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2021-12-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2021-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-12-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2021-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2021-12-17 tilføjes Kontaktoplysninger: asc@clipper-group.com (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2021-12-17 tilføjes Legale ejere: STONEGATE INVEST A/S (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-12-17 tilføjes Navne: Lignum Maritime A/S (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2021-12-17 tilføjes Reelle ejere: Torben Gülnar Jensen (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2021-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2021-12-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2021-12-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2021-12-17 tilføjes Stiftere: STONEGATE INVEST A/S (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2021-12-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den administrerende direktør. (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2021-12-17 tilføjes Vedtægter: 2021-12-17 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2021-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-31)