Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | xbrl | Tegningsregel | Kapital | ||||
Legale ejere | Vedtægter | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-02 fjernes Reelle ejere: Dorte Grete Foss (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion sammen med bestyrelsesformanden eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.111.112,00 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-21 tilføjes Legale ejere: FOSS A/S, SOPHIENBERG GRUPPEN A/S (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-20 fjernes Legale ejere: FOSS A/S (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-21 tilføjes Reelle ejere: Pernille Foss, Clara Frederikke Foss, Dorte Grete Foss, Nils Christian Foss, Peter Alexander Foss (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-02-21 fjernes Reelle ejere: Pernille Foss, Clara Frederikke Foss (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-02-20 fjernes Reelle ejere: Nils Christian Foss, Peter Alexander Foss, Pernille Foss, Dorte Grete Foss, Clara Frederikke Foss (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-21 tilføjes Vedtægter: 2024-02-21 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-19 tilføjes Vedtægter: 2024-02-19 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-19 tilføjes Bestyrelse: Lars Bigom (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-06-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Sabroe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-01 fjernes Bestyrelse: Kenneth Aaby Sachse (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-01 tilføjes Direktion: Jesper Sabroe (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-01 fjernes Direktion: Kenneth Aaby Sachse (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nils Foss Alle 1, 3400 Hillerød (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Aaby Sachse (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2021-12-15 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Direktion: Kenneth Aaby Sachse (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2021-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udleje, udvikle og på anden vis beskæftige sig med drift af ejendomme (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-15 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Legale ejere: FOSS A/S (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2021-12-15 tilføjes Navne: FOSS Ejendomme SLG A/S (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Reelle ejere: Nils Christian Foss, Peter Alexander Foss, Pernille Foss, Dorte Grete Foss, Clara Frederikke Foss (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2021-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Stiftere: FOSS A/S (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2021-12-15 tilføjes Vedtægter: 2021-12-15 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2021-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-17)