Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Kapital | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-01 tilføjes Direktion: Jens Ulrik Damgaard (direktør) (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-01 fjernes Direktion: Ole Enevold Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2022-01-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NOWOCOAT INDUSTRIAL A/S. (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2023-08-31 tilføjes Bestyrelse: Rinaldo Rosendaal (formand) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-08-31 fjernes Bestyrelse: Kaspar Ronald Kristiansen (formand) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-03-01 tilføjes Bestyrelse: Nicklas Skou Guldberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 fjernes Bestyrelse: Michael Toxværd Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.003,00 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-26 tilføjes Vedtægter: 2023-01-26 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stålvej 3, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 21, 1165 København K (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er (i) at levere administrative serviceydelser, (ii) at investere i og besidde kapitalandele i selskaber samt (iii) anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er direkte eller indirekte forbundet hermed. (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2022-03-15 tilføjes Navne: Sustainable Coatings Holding ApS (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2022-03-14 fjernes Navne: StandbyCo XI ApS (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2022-03-15 tilføjes Vedtægter: 2022-03-15 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-01-25 tilføjes Bestyrelse: Michael Toxværd Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-01-25 tilføjes Direktion: Ole Enevold Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2022-01-25 fjernes Direktion: Michael Toxværd Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.002,00 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør. (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 tilføjes Vedtægter: 2022-01-25 (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-12-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 21, 1165 København K (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-12-16 tilføjes Direktion: Michael Toxværd Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab direkte eller indirekte at eje kapitalandele eller andre finansielle instrumenter i virksomheder, der driver virksomhed. (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2021-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-16 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-12-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-16 tilføjes Legale ejere: StandbyCo X ApS (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-16 tilføjes Navne: StandbyCo XI ApS (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2021-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2021-12-16 tilføjes Stiftere: Peter Andreas Nielsen (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-12-16 tilføjes Vedtægter: 2021-12-16 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-16)