Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-01 tilføjes Legale ejere: EcoSolar Holding ApS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-01 fjernes Legale ejere: Energyinvest Aps (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-04-30 fjernes Legale ejere: EcoSolar Holding ApS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2023-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strømmen 6, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Alfred Nobels Vej 27, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-19 tilføjes Hjemmeside: www.ecosolar.dk (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-19 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@ecosolar.dk (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-09-29 tilføjes Legale ejere: Energyinvest Aps (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alfred Nobels Vej 27, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2022-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2021-12-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2021-12-13 tilføjes Bestyrelse: Karsten Buchhave (formand) (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-13 tilføjes Direktion: Henrik Mentz (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål udvikling af og drift af energiprojekter og energiproducerende anlæg samt enhver anden aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-13 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-13 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-13 tilføjes Legale ejere: EcoSolar Holding ApS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2021-12-13 tilføjes Navne: EcoSolar ApS (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-13 tilføjes Reelle ejere: Henrik Mentz, Johan Cordsen Buchhave, Emma Cordsen Buchhave, Karsten Buchhave (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2021-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-13 tilføjes Revisor: Advosion, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-13 tilføjes Stiftere: EcoSolar Holding ApS (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-13 tilføjes Vedtægter: 2021-12-13 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-16)