Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | xbrl | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-16 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-03 tilføjes Legale ejere: MVJ VINDTEKNIK ApS (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-03 fjernes Legale ejere: TD Energy Holding ApS (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-02 fjernes Legale ejere: MVJ VINDTEKNIK ApS (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-03 tilføjes Reelle ejere: Michel Vendelbo Juul (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-03 fjernes Reelle ejere: Thomas Drejer (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-02 fjernes Reelle ejere: Michel Vendelbo Juul (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-03 tilføjes Vedtægter: 2023-01-03 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-30 fjernes Direktion: Thomas Drejer (direktør) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærvænget 10, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Asmild Hegn 83, 8800 Viborg (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2021-12-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asmild Hegn 83, 8800 Viborg (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2021-12-15 tilføjes Direktion: Thomas Drejer (direktør) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2021-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling af vindmølleprojekter samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-15 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Legale ejere: MVJ VINDTEKNIK ApS, TD Energy Holding ApS (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2021-12-15 tilføjes Navne: Northland Energy ApS (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Reelle ejere: Michel Vendelbo Juul, Thomas Drejer (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2021-12-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2021-12-15 tilføjes Stiftere: TD Energy Holding ApS, MVJ VINDTEKNIK ApS (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2021-12-15 tilføjes Vedtægter: 2021-12-15 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2021-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-16)