Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viernevej 5, 5471 Søndersø (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-05 tilføjes Direktion: Marcus Nyberg Bech (direktør) (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at drive virksomhed med markedsføring, salg og service af robotteknologi i Norden med henblik på autonome robotløsninger i landbrugs- og gartneribranchen. (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-05 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-05 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 42.000,00 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-05 tilføjes Legale ejere: GC Holding af 2021 ApS, Marcus Nyberg Bech (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-05 tilføjes Navne: AgroRobTech ApS (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-05 tilføjes Reelle ejere: Claus Albert Bech, Marcus Nyberg Bech (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-05 tilføjes Stiftere: Marcus Nyberg Bech, GC Holding af 2021 ApS (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-05 tilføjes Vedtægter: 2021-12-05 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-15)