Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bag Elefanterne 1, st. th., 1799 København V (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bag Elefanterne 1, st. th., 1799 København V (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2021-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S H&L WIND TIEFENBACH. (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2022-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Herbergen Vind I/S. (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bag Elefanterne 1, st. th., 1799 København V (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2022-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 139, 3460 Birkerød (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-27 tilføjes Direktion: Andreas Niels von Rosen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-27 fjernes Direktion: Steen Lorenz Johan Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-26 tilføjes Legale ejere: CE Germany ApS (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-26 fjernes Legale ejere: Jacobsens Plads A/S (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-26 tilføjes Reelle ejere: Andreas Niels von Rosen, Jasmin Bejdic (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-26 fjernes Reelle ejere: Elizabeth Halborg Cohn, Eline Stub Halborg-Bendtsen, Steen Lorenz Johan Hansen (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2021-12-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 139, 3460 Birkerød (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2021-12-13 tilføjes Direktion: Steen Lorenz Johan Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2021-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S H&L Wind Tiefenbach. (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-13 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-13 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-13 tilføjes Kontaktoplysninger: gsn@hl-invest.dk (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-13 tilføjes Legale ejere: Jacobsens Plads A/S (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2021-12-13 tilføjes Navne: Komplementar Tiefenbach ApS (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-13 tilføjes Reelle ejere: Elizabeth Halborg Cohn, Eline Stub Halborg-Bendtsen, Steen Lorenz Johan Hansen (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2021-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-13 tilføjes Stiftere: Jacobsens Plads A/S (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-13 tilføjes Vedtægter: 2021-12-13 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-15)