Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2021-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dyrlægehuset Brøndbyøster ApS. (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2022-03-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RService ApS. (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2024-07-31 tilføjes Legale ejere: Simon Houshmand Petersson (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-07-31 fjernes Legale ejere: Henriette Outzen Petersson (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-07-30 fjernes Legale ejere: Simon Houshmand Petersson (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-07-31 tilføjes Reelle ejere: Simon Houshmand Petersson (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-07-31 fjernes Reelle ejere: Henriette Outzen Petersson (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-07-30 fjernes Reelle ejere: Simon Houshmand Petersson (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-04-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Piletoften 14, 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Direktion: Simon Houshmand Petersson (direktør) (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-15 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Legale ejere: Simon Houshmand Petersson, Henriette Outzen Petersson (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-12-15 tilføjes Navne: Petersson Invest ApS (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Reelle ejere: Simon Houshmand Petersson, Henriette Outzen Petersson (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Stiftere: Simon Houshmand Petersson, Henriette Outzen Petersson (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Vedtægter: 2021-12-15 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-15)