Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Otto Møbjerg Lindskov | 21.03.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Jessen | 13.12.2021 | 21.03.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Otto Møbjerg Lindskov | 23.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Søren Illum Nielsen | 23.04.2024 | formand |
Erik Yde | 13.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Illum Nielsen | 13.12.2021 | 22.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Otto Møbjerg Lindskov | 13.12.2021 | 22.04.2024 | formand |