Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-05 tilføjes Hjemmeside: www.janehlers.dk (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-05 tilføjes Kontaktoplysninger: kontor@janehlers.dk (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 21, 3400 Hillerød (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-08 tilføjes Bestyrelse: Cathrin Ehlers Ingholt (formand) (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-08 tilføjes Direktion: Christian Too Ehlers Ingholt (direktør) (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er detailhandel med ure og smykker, uanset materiale, samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-08 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-08 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-08 tilføjes Legale ejere: Ehlers Ingholt Holding ApS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-08 tilføjes Navne: Jan Ehlers ApS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-08 tilføjes Reelle ejere: Cathrin Ehlers Ingholt, Christian Too Ehlers Ingholt (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-08 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-08 tilføjes Stiftere: Ehlers Ingholt Holding ApS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Direktøren og Formanden i forening. (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-08 tilføjes Vedtægter: 2021-12-08 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-13)