Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Regnskabs år | Vedtægter | Formål | ||||
Bibranche | Navne | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-06-12 tilføjes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-06-11 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-06-11 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-06-12 tilføjes Vedtægter: 2023-06-12 (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2022-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er byggeri, renovering, indretning samt handel med brugte møbler og interiør og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-06-21 tilføjes Bibranche: Detailhandel med brugte varer i forretninger (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-06-21 tilføjes Navne: Bertelsen Byg & Bolig ApS (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-06-20 fjernes Navne: Bertelsen Byg ApS (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-06-21 tilføjes Vedtægter: 2022-06-21 (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2022-05-01 tilføjes Legale ejere: KNUD SCHOU BERTELSEN HOLDING ApS, Trine Grøntved Thomasen, Lasse Schou Bertelsen (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-05-01 tilføjes Reelle ejere: Knud Schou Bertelsen, Trine Grøntved Thomasen, Lasse Schou Bertelsen (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-04-30 fjernes Legale ejere: Trine Grøntved Thomasen, Lasse Schou Bertelsen (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-04-30 fjernes Reelle ejere: Trine Grøntved Thomasen, Lasse Schou Bertelsen (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-12-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvej 8, st., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-01 tilføjes Direktion: Trine Grøntved Thomasen (direktør) (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er murerforretning samt rådgivning i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-01-31 (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2021-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-01 (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2021-12-01 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-01 tilføjes Legale ejere: Trine Grøntved Thomasen, Lasse Schou Bertelsen (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2021-12-01 tilføjes Navne: Bertelsen Byg ApS (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-12-01 tilføjes Reelle ejere: Trine Grøntved Thomasen, Lasse Schou Bertelsen (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-12-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2021-12-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2021-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-01 tilføjes Stiftere: Trine Grøntved Thomasen, Lasse Schou Bertelsen (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-01 tilføjes Vedtægter: 2021-12-01 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-13)