Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2022-04-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Becksöndergaard Holding anno 2022 ApS. (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2023-01-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: StockRate Ejendomme III A/S. (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JDH-BYG ApS. (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-04-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2022-01-05 tilføjes Legale ejere: Mette Billenstein Schriver (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2022-01-04 fjernes Legale ejere: Mette Billenstein Schriver (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-12-23 tilføjes Legale ejere: Mette Billenstein Schriver, Mads Billenstein Schriver (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-12-23 fjernes Legale ejere: Søren Schriver (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-07 tilføjes Legale ejere: Søren Schriver, Schriver & Co ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Irma Pedersens Gade 15, 9. 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-12-07 tilføjes Direktion: Søren Schriver (direktør) (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-07 (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-12-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-12-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-12-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-12-07 tilføjes Navne: SCHRIVERSK ApS (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-12-07 tilføjes Reelle ejere: Søren Schriver, Nina Billenstein Schriver (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-12-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2021-12-07 tilføjes Stiftere: Søren Schriver, Schriver & Co ApS (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-12-07 tilføjes Vedtægter: 2021-12-07 (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-11)