Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-14 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-09-08 (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 57.500,00 (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-08 tilføjes Direktion: Kim Storm (direktør) (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-04 tilføjes Legale ejere: Mike Kevin Mörtl, Norbert Mörtl, Max Kevin Mörtl, Torsten Wüst, Storm ApS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-09-03 fjernes Legale ejere: Max Kevin Mörtl, Norbert Mörtl, Torsten Wüst, Storm ApS (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-04 tilføjes Reelle ejere: Mike Kevin Mörtl, Norbert Mörtl (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-09-04 fjernes Reelle ejere: Max Kevin Mörtl (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-09-03 fjernes Reelle ejere: Norbert Mörtl (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-04 tilføjes Vedtægter: 2023-09-04 (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Kim Storm (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborggårdsvej 20, 3460 Birkerød (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-10 tilføjes Direktion: Kim Storm (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg, marketing og udvikling af koncepter og knowhow af tests/assessments/analyse indenfor sportsverdenen og livsstil/sundhed. Dette komplimenteres af træning, certificeringer og coaching. Selskabet genererer indtægter navnlig fra salg og marketing af tests og SaaS licenser. Tilknyttede tjenester inkluderer træning, certificeringer og coaching samt salg af produkter via online salg og igennem ambassadører, franchise partnere og direkte digital markedsføring. (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-10 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-10 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2021-12-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2021-12-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-10 tilføjes Legale ejere: Max Kevin Mörtl, Norbert Mörtl, Torsten Wüst, Storm ApS (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2021-12-10 tilføjes Navne: dobetr ApS (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-10 tilføjes Reelle ejere: Norbert Mörtl, Max Kevin Mörtl (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2021-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-10 tilføjes Stiftere: Torsten Wüst, Storm ApS, Norbert Mörtl, Max Kevin Mörtl (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-12-10 tilføjes Vedtægter: 2021-12-10 (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2021-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)