Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nick Holmelund Melgaard | 30.04.2024 | direktør |
Diarmiud Phelan | 01.03.2024 | direktør |
Rune Højby Kock | 07.12.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sune Ingemann | 14.12.2023 | 30.04.2024 | direktør |
Stine Seneberg | 11.08.2022 | 19.08.2022 | direktør |
Peter Alexander Lind | 07.12.2021 | 01.03.2024 | direktør |
Henrik Skak Bender | 07.12.2021 | 14.12.2023 | direktør |
Bo Holse Rasmussen | 07.12.2021 | 11.08.2022 | direktør |