Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-05 tilføjes Legale ejere: Stefan Augustesen (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 tilføjes Reelle ejere: Stefan Augustesen (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensborgvej 41, 3400 Hillerød (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2022-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensborgvej 41, 3400 Hillerød (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2022-01-16 tilføjes Hjemmeside: https://heyspace.dk (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2022-01-16 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-15 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@heyspace.dk (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2021-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 tilføjes Vedtægter: 2021-12-21 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-05 tilføjes Vedtægter: 2021-12-05 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensborgvej 41, 3400 Hillerød (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2021-12-05 tilføjes Binavne: Makerspace Hillerød ApS, Hillerød Makerspace ApS (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-05 tilføjes Direktion: Rasmus Kock Grusgaard (direktør) (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med kurser, workshops og udlån af værktøj m.m., samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-12-05 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-05 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.002,00 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-05 tilføjes Legale ejere: Projekthulen Holding ApS, Diversified Ventures ApS, GRUSGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-12-05 tilføjes Navne: Hey Space ApS (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-05 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Kock Grusgaard, Erik Moth-Müller, Jesper Skov Juul (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-12-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-05 tilføjes Stiftere: Projekthulen Holding ApS, GRUSGAARD HOLDING ApS, Diversified Ventures ApS (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-10)