Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Direktion | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Fugls Vej 11, 4913 Horslunde (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-30 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-24 fjernes Legale ejere: Michael Pedersen (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-24 fjernes Navne: Blackwood Holding ApS (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-24 fjernes Reelle ejere: Michael Pedersen (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-24 fjernes Stiftere: Michael Pedersen (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-12-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: All Works ApS. (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Michael Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-12-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Fugls Vej 11, 4913 Horslunde (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-11-30 tilføjes Direktion: Michael Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-30 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-11-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-11-30 tilføjes Legale ejere: Michael Pedersen (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-11-30 tilføjes Navne: Blackwood Holding ApS (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-11-30 tilføjes Reelle ejere: Michael Pedersen (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-11-30 tilføjes Stiftere: Michael Pedersen (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-11-30 tilføjes Vedtægter: 2021-11-30 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)