Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergårds Alle 126, 8362 Hørning (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-26 tilføjes Direktion: Jesper Rantala (direktør) (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at foretage formueanbringelser. (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-10-31 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-26 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-26 tilføjes Legale ejere: Jesper Rantala (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-26 tilføjes Navne: VA126 HOLDING APS (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-26 tilføjes Reelle ejere: Jesper Rantala (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-26 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-26 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-26 tilføjes Stiftere: Jesper Rantala (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-26 tilføjes Vedtægter: 2021-11-26 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-09)